Bienvenidos a mi Post. Hoy les traigo una recopilación de métodos que encontré en Internet para aprender las Tablas de Multiplicación de manera sencilla. Espero les sea útil. Sin mas que decir les dejo la información.

Aprende las Tablas de Multiplicar. Muy Facil y Divertido

Tips sobre las Tablas de Multiplicar:


tablas de multiplicar


Aprender tablas de multiplicar no es algo sencillo, o más bien no es algo divertido, pero es una tarea que hay que llevar a cabo porque es muy importante y para su aprendizaje podemos utilizar algunos tips que nos pueden ayudar a la hora de aprenderlas:

- Son más sencillas las multiplicaciones que riman, como por ejemplo: 5×5=25; 6×4=24; 6×6=36

- Conocer la propieda conmutativa puede ayudar a ahorrarse pensar algunas multiplicaciones, ya que sabiendo cuánto es 1×2, sabrá cuánto da el resultado de 2×1.

- A la hora de multiplicar por 10, hay que enseñarles que lo único que debe de hacerse es aplicar la norma de un cero, es decir, añadirle un cero al número el cual se está queriendo multiplicar. Por ejemplo, 10×2= 2(0)

- Existe, para comprobar la tabla del 5, un método el cual nos permite verificar que el número encontrado es el correcto. A la hora de multiplicar un número por 5, es cuestión de encontrar su mitad, quitarle la coma y allí está el resultado. Por ejemplo, si queremos hacer 5×6, hallamos la mitad de 6, que es 3,0 y luego le quitamos la coma para que nos quede 30.

- A la vez, existe una técnica que nos permitirá saber si el producto de una multiplicación será par o impar. Es una regla muy sencilla: ParxPar = PAR; ParxImpar = PAR; ImparxPar = PAR; ImparxImpar= IMPAR.

- Hacer una canción con las tablas, o escribir en cartulinas de color por toda la casa las tablas, pueden ser algunos métodos que también sirvan para el aprendizaje del niño.


tablas

Tabla del Cinco


Lo primero a tener en cuenta es que el resultado de la multiplicacion siempre terminara en dos tipos de numero el 0 o el 5.

Y el resultado de la multiplicacion es la mitad que multiplicar por el numero 10.

Por ejemplo 5 x 5 , si lo multiplicaramos por 10 seria 50 (5 x 10 ) y la mitad seria 25 , sencillo no?
O 5 x 2, seria 2 x 10 es igual a 20... la mitad de 20 es 10.
Vamos a poner otro ejemplo con un numero mas grande 230 x 5 , hariamos 230 x 10 = 2300 y la mitad seria 1150. Facil el truco no?


multiplicar

Tabla del 9


Este es un truco sencillo con el cual se puede facilitar el aprender la tabla del 9. Este procedimiento se trata de utilizar los dedos de las manos:

-Primero, el niño debe de abrir sus dos manos con absolutamente todos los dedos extendidos y las palmas a su vista.
-Luego, pasas a explicarles que el dedo pulgar de la mano izquierda reprensentaría al número 1, el índico al número 2, el del medio al 3, y así sucesivamente hasta llegar al 10 en el pulgar de la mano derecha.
-El método se trata de tener en cuenta el número a multiplicar por 9. Por ejemplo, en 9×3: le dices al niño que doble el dedo número 3(dedo del medio de la mano izquierda).
-Como resultado de la multiplación, el mismo será la cantidad de dedos restantes de la mano izquierda(2 dedos), seguido de la cantidad de dedos que queden del lado derecho del dedo doblado(7 dedos). Entonces dará como resultado 27, y si verificamos nos daremos cuenta de que estamos en lo correcto.
Un método muy sencillo y a la vez entretenido.



Otra pequeño truco es hacerlo por escrito de la siguiente manera:


Se ponen en una columna los números, del 0 al 9, y en una columna justo al lado, los mismos números pero en orden descendente, del 9 al 0. El resultado de este ejercicio queda así:

9 x 1 = 09
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10=90

multiplicacion


Cada respuesta tiene un gemelo, que puede ser más fácil de recordar. Por ejemplo si te olvidas de 8×5, puedes acordarte de 5×8. Así sólo tienes que aprenderte la mitad de la tabla.

para multiplicar por 2
truco: suma el número a sí mismo (ejemplo 2×9 = 9+9)

5
Las últimas cifras son siempre 5,0,5,0,..,
es siempre la mitad de 10× (ejemplo: 5x6 = mitad de 10x6 = mitad de 60 = 30)
es la mitad del número multiplicado por 10 (ejemplo: 5x6 = 10x3 = 30)

6
si multiplicas 6 por un número par, acaba en la misma cifra. Ejemplo: 6×2=12, 6×4=24, 6×6=36, etc

9
es 10× el número menos el número. Ejemplo: 9×6 = 10×6 - 6 = 60-6 = 54
La última cifra va así: 9,8,7,6, ..
si sumas las cifras de la respuesta, sale 9. Ejemplo: 9×5=45 y 4+5=9. (Pero no con 9×11=99)

10
pon un cero después del número

11
hasta 9x11: sólo repite la cifra (ejemplo: 4x11 = 44)
de 10x11 a 18x11: escribe la suma de las cifras en medio del número (ejemplo: 15x11 = 1(1+5)5 = 165)

Nota: esto funciona para todos los números de dos cifras, pero si la suma es más de 9, tendrás que "llevarte el uno" (ejemplo: 75x11 = 7(7+5)5 = 7(12)5 = 825).

12
es 10× más 2×
Recordar los cuadrados puede ayudar
Quizás esto no te ayude, pero a mí sí me ayudó. Me va bien recordar los cuadrados (cuando multiplicas un número por sí mismo):

1×1=12×2=43×3=94×4=165×5=256×6=36

7×7=498×8=649×9=8110×10=10011×11=12112×12=144
Y esto vale para otro truco. Si los números que multiplicas se diferencian en 2 (por ejemplo 7 y 5), sólo tienes que multiplicar el número del medio por sí mismo y restar uno. Mira:

5×5 = 25 es sólo uno más que 6×4 = 24
6×6 = 36 es sólo uno más que 7×5 = 35
7×7 = 49 es sólo uno más que 8×6 = 48
8×8 = 64 es sólo uno más que 9×7 = 63
etc ...


Fin del Post, espero les guste y sirva de algo