epelpad

+8 Si No Sabias Estos 5 Trucos De Matematicas





Si alguna vez has intentado dividir o multiplicar números de más de 1 cifra con sus amigos, es probable que hayan notado las dificultades matemáticas. Algunas veces la culpa es por no prestar atención a la clase lo suficiente.

Sin embargo, hay cosas que los profesores no enseñan y habría sido mucho más fácil mantenerse despierto en clase, si lo que nos hubieran enseñado fueran los trucos que te presentare a continuación.

Si logras entender y practicar con eficacia uno de ellos, tienes derecho a sentirte todo un genio.



1. Los múltiplos de nueve

intelegencia

Hacks

genialidad

+8 Si No Sabias Estos 5 Trucos De Matematicas



2. Cómo Multiplicar números grandes en la cabeza

matematicas



3. La multiplicación del 9

Hacks



4. Cómo sumar y restar fracciones

+8 Si No Sabias Estos 5 Trucos De Matematicas



5. Cómo multiplicar por 11 con estilo

matematicas

Bien ese fue todo el post, no olvides comentar y dar +10 si crees que el post realmente lo merece y si te sirvió de gran información, sígueme y estés al tanto; si quieres ver mas posts relacionados con el tema sigue los siguientes links:

Esto Pasa En El Cerebro Cuando Estas a Punto De Morir



¿Que efectos tienen los videojuegos en el cerebro?



Gracias...!

7 comentarios - +8 Si No Sabias Estos 5 Trucos De Matematicas

espian69 +1
hola, entre como avión por lo interesante que suena el titulo
La primera me la sabia.
la segunda si me explicas como multiplicas 459*4125 te doy tus +8. es para explicárselo a mi hijo
la tercera me pareció una completa estupidez, se puede hacer con las manos y es mas facil.
la cuarta no entendí ni una wea (nada). si paro lo entiendo pero quede metido con la segunda.
y la quinta si me dices como multiplicar 357 * 11 con estilo te doy tus +8 correspondientes.....es para explicárselo a mi hijo también.
Virus18s +1
Es facil 357*11

De 357 bajas el primer digito y el ultimo
3 7
sumas 3+5 =8
387
luego sumas 5+7=12
38127
como 12 es un numero mayor de 10 se toma el segundo digito (2) y el 1 se suma al digito anterios (8) convirtiendolo en 9 y listo
3927

357*11 = 3927

Si necesitas una imagen explicativa avisa espero te sirva.
diallo123 +1
lince eres toda una picardia.. para ultiplicar *11 no es nada mas facil q multiplicar * 10 (agregar un cero) y sumarle lo inicial asi:
357* 11 = 3570 ( solo agrego un cero q es multiplicar por 10
+ 357 ( suma inicial)
------------------
3927
espian69 +1
gracias @Virus18s y si, si tienes una imagen se agradece, es para explicárselo a mi hijo
daduv
Y esto en que le afecta a boca?
JAIME_SAN +1
excelente post y nunca pense que fuese asi de facil, yo aprendi a punte de chancla